登录 / 注册
沈阳有色金属加工厂人脉圈
3
员工在脉脉
更新:2024-09-22
李先生
沈阳有色金属加工厂 · 车间副主任
影响力167 访客256
浙江绍兴
个人简介:浙江万力铜业·辽宁省委党校(函授大专班) 生产副总.总工 2019年9月退休
个人简介
浙江万力铜业·辽宁省委党校(函授大专班) 生产副总.总工 2019年9月退休
职业标签
工作经历
2013年2月至2018年1月任生产副总
浙江万力铜业
2010.04 - 2019.09(9年5个月)
总工
浙江万力铜业
2010.04 - 2019.09(9年5个月)
生产技术部部长
辽阳新鑫集团
2009.04 - 2010.04(1年)
技术指导兼生产调度
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2007.12 - 2009.04(1年4个月)
车间副主任
沈阳有色金属加工厂
1980.10 - 2007.12(27年2个月)
生产计划与物料控制
展开更多
工作经历
职业标签
2013年2月至2018年1月任生产副总
浙江万力铜业
2010.04 - 2019.09(9年5个月)
总工
浙江万力铜业
2010.04 - 2019.09(9年5个月)
生产技术部部长
辽阳新鑫集团
2009.04 - 2010.04(1年)
技术指导兼生产调度
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2007.12 - 2009.04(1年4个月)
车间副主任
沈阳有色金属加工厂
1980.10 - 2007.12(27年2个月)
生产计划与物料控制
暂无内容
展开更多
李女士
沈阳市有色金属加工厂 · 质检员
影响力13 访客38
辽宁沈阳
个人简介:五金制品业行政/后勤/文员,任职沈阳市有色金属加工厂质检员职位,常驻辽宁;近期有38位访问者,在脉脉形成影响力13;在1986-12至今,任沈阳市有色金属加工厂公司质检员职位。
个人简介
五金制品业行政/后勤/文员,任职沈阳市有色金属加工厂质检员职位,常驻辽宁;近期有38位访问者,在脉脉形成影响力13;在1986-12至今,任沈阳市有色金属加工厂公司质检员职位。
职业标签
工作经历
质检员
沈阳市有色金属加工厂
1986.12 - 至今(37年9个月)
执行力
责任心
团队精神
适应能力
工作经历
职业标签
质检员
沈阳市有色金属加工厂
1986.12 - 至今(37年9个月)
执行力
责任心
团队精神
适应能力
暂无内容
展开更多
祁先生
沈阳有色金属加工厂 · 专职工程师
影响力6 访客7
辽宁沈阳
个人简介:冶金行业质检/质量管理,任职沈阳有色金属加工厂专职工程师职位,常驻辽宁;近期有7位访问者,在脉脉形成影响力6;在至今,任沈阳有色金属加工厂公司专职工程师职位。
个人简介
冶金行业质检/质量管理,任职沈阳有色金属加工厂专职工程师职位,常驻辽宁;近期有7位访问者,在脉脉形成影响力6;在至今,任沈阳有色金属加工厂公司专职工程师职位。
职业标签
工作经历
专职工程师
沈阳有色金属加工厂
工作经历
职业标签
专职工程师
沈阳有色金属加工厂
暂无内容
展开更多
--- 还发现以下人脉信息 ---
刘先生
沈阳新佳城工程管理有限公司 · 监理工程师
影响力39 访客135
辽宁沈阳
个人简介:工程监理行业建造师/施工管理,任职沈阳新佳城工程管理有限公司监理工程师职位,常驻辽宁;近期有135位访问者,在脉脉形成影响力39;在2021-2至今,任沈阳新佳城工程管理有限公司公司监理工程师职位;在2011-6至2014-1,任亚洲铝业(中国)有限公司公司主操作职位;在2011-6至2013-4,任亚洲铝业(中国)有限公司公司主操班长职位;在1994-9至2007-8,任沈阳有色金属加工厂公司主操班长机台长职位。
个人简介
工程监理行业建造师/施工管理,任职沈阳新佳城工程管理有限公司监理工程师职位,常驻辽宁;近期有135位访问者,在脉脉形成影响力39;在2021-2至今,任沈阳新佳城工程管理有限公司公司监理工程师职位;在2011-6至2014-1,任亚洲铝业(中国)有限公司公司主操作职位;在2011-6至2013-4,任亚洲铝业(中国)有限公司公司主操班长职位;在1994-9至2007-8,任沈阳有色金属加工厂公司主操班长机台长职位。
职业标签
工作经历
监理工程师
沈阳新佳城工程管理有限公司
2021.02 - 至今(3年7个月)
主操作
亚洲铝业(中国)有限公司
2011.06 - 2014.01(2年7个月)
主操班长
亚洲铝业(中国)有限公司
2011.06 - 2013.04(1年10个月)
主操班长机台长
沈阳有色金属加工厂
1994.09 - 2007.08(12年11个月)
展开更多
工作经历
职业标签
监理工程师
沈阳新佳城工程管理有限公司
2021.02 - 至今(3年7个月)
主操作
亚洲铝业(中国)有限公司
2011.06 - 2014.01(2年7个月)
主操班长
亚洲铝业(中国)有限公司
2011.06 - 2013.04(1年10个月)
主操班长机台长
沈阳有色金属加工厂
1994.09 - 2007.08(12年11个月)
暂无内容
展开更多
崔先生
爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china) · 运营管理部项目部总监
影响力44 访客290
辽宁沈阳
个人简介:房产建筑业CEO/创始人/企业高管,任职爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china)运营管理部项目部总监职位,常驻辽宁;近期有290位访问者,在脉脉形成影响力44;在2012-8至今,任爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china)公司运营管理部项目部总监职位;在2008-6至2012-7,任爱思开(韩国SK)实业中国房地产及物流事业部公司沈阳项目企划部Director职位;在2006-3至2008-5,任沈阳锦绣投资管理有限公司公司项目总监职位;在2002-12至2006-2,任爱斯阿尔(韩国SR)房产开发(沈阳)有限公司公司企划与销售部长职位;在2000-9至2002-11,任韩国SGI房产投资(沈阳)公司公司企划总监职位;在1997-1至2000-8,任志英行(新加坡公司)沈阳工业园公司项目工程师职位;在1989-7至1996-12,任冶金部沈阳有色金属加工厂装备部设计处公司水暖设计工程师职位。
个人简介
房产建筑业CEO/创始人/企业高管,任职爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china)运营管理部项目部总监职位,常驻辽宁;近期有290位访问者,在脉脉形成影响力44;在2012-8至今,任爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china)公司运营管理部项目部总监职位;在2008-6至2012-7,任爱思开(韩国SK)实业中国房地产及物流事业部公司沈阳项目企划部Director职位;在2006-3至2008-5,任沈阳锦绣投资管理有限公司公司项目总监职位;在2002-12至2006-2,任爱斯阿尔(韩国SR)房产开发(沈阳)有限公司公司企划与销售部长职位;在2000-9至2002-11,任韩国SGI房产投资(沈阳)公司公司企划总监职位;在1997-1至2000-8,任志英行(新加坡公司)沈阳工业园公司项目工程师职位;在1989-7至1996-12,任冶金部沈阳有色金属加工厂装备部设计处公司水暖设计工程师职位。
职业标签
工作经历
运营管理部项目部总监
爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china)
2012.08 - 至今(12年1个月)
沈阳项目企划部Director
爱思开(韩国SK)实业中国房地产及物流事业部
2008.06 - 2012.07(4年1个月)
项目总监
沈阳锦绣投资管理有限公司
2006.03 - 2008.05(2年2个月)
企划与销售部长
爱斯阿尔(韩国SR)房产开发(沈阳)有限公司
2002.12 - 2006.02(3年2个月)
企划总监
韩国SGI房产投资(沈阳)公司
2000.09 - 2002.11(2年2个月)
项目工程师
志英行(新加坡公司)沈阳工业园
1997.01 - 2000.08(3年7个月)
水暖设计工程师
冶金部沈阳有色金属加工厂装备部设计处
1989.07 - 1996.12(7年5个月)
展开更多
工作经历
职业标签
运营管理部项目部总监
爱思开(中国)企业管理有限公司(SK china)
2012.08 - 至今(12年1个月)
沈阳项目企划部Director
爱思开(韩国SK)实业中国房地产及物流事业部
2008.06 - 2012.07(4年1个月)
项目总监
沈阳锦绣投资管理有限公司
2006.03 - 2008.05(2年2个月)
企划与销售部长
爱斯阿尔(韩国SR)房产开发(沈阳)有限公司
2002.12 - 2006.02(3年2个月)
企划总监
韩国SGI房产投资(沈阳)公司
2000.09 - 2002.11(2年2个月)
项目工程师
志英行(新加坡公司)沈阳工业园
1997.01 - 2000.08(3年7个月)
水暖设计工程师
冶金部沈阳有色金属加工厂装备部设计处
1989.07 - 1996.12(7年5个月)
暂无内容
展开更多
郑先生
沈阳远大集团 · 工程监察部部长
影响力181 访客2672
上海杨浦区
个人简介:房产建筑业项目管理,任职沈阳远大集团工程监察部部长职位,常驻上海;近期有2672位访问者,在脉脉形成影响力181;在2003-4至今,任沈阳远大集团公司工程监察部部长职位;在1986-12至2003-4,任沈阳有色金属加工厂公司车间技术员、工艺工程师、技术监督科科长职位。
个人简介
房产建筑业项目管理,任职沈阳远大集团工程监察部部长职位,常驻上海;近期有2672位访问者,在脉脉形成影响力181;在2003-4至今,任沈阳远大集团公司工程监察部部长职位;在1986-12至2003-4,任沈阳有色金属加工厂公司车间技术员、工艺工程师、技术监督科科长职位。
职业标签
项目管理
管理
项目质量管理
工程项目管理
工作经历
工程监察部部长
沈阳远大集团
2003.04 - 至今(21年5个月)
车间技术员、工艺工程师、技术监督科科长
沈阳有色金属加工厂
1986.12 - 2003.04(16年4个月)
展开更多
工作经历
职业标签
工程监察部部长
沈阳远大集团
2003.04 - 至今(21年5个月)
车间技术员、工艺工程师、技术监督科科长
沈阳有色金属加工厂
1986.12 - 2003.04(16年4个月)
项目管理
管理
项目质量管理
工程项目管理
展开更多
颜先生
东软集团 · 高级软件项目经理
影响力22 访客171
辽宁沈阳
个人简介:IT互联网产品,任职东软集团高级软件项目经理职位,常驻辽宁;近期有171位访问者,在脉脉形成影响力22;在2015-10至今,任东软集团公司高级软件项目经理职位;在2013-1至今,任东软集团股份有限公司公司车联网业务线负责人/产品经理职位;在2012-1至2013-1,任东软集团股份有限公司公司技术总监职位;在2010-1至2012-1,任东软集团股份有限公司公司项目经理职位;在2007-1至2010-1,任沈阳某教育培训学校公司教务总监职位;在2002-1至2007-1,任沈阳恩梯西计算机工程有限公司公司软件工程师、项目经理职位;在1995-1至2002-1,任沈阳市有色金属加工厂子弟中学公司教师职位。
个人简介
IT互联网产品,任职东软集团高级软件项目经理职位,常驻辽宁;近期有171位访问者,在脉脉形成影响力22;在2015-10至今,任东软集团公司高级软件项目经理职位;在2013-1至今,任东软集团股份有限公司公司车联网业务线负责人/产品经理职位;在2012-1至2013-1,任东软集团股份有限公司公司技术总监职位;在2010-1至2012-1,任东软集团股份有限公司公司项目经理职位;在2007-1至2010-1,任沈阳某教育培训学校公司教务总监职位;在2002-1至2007-1,任沈阳恩梯西计算机工程有限公司公司软件工程师、项目经理职位;在1995-1至2002-1,任沈阳市有色金属加工厂子弟中学公司教师职位。
职业标签
工作经历
高级软件项目经理
东软集团
2015.10 - 至今(8年11个月)
车联网业务线负责人/产品经理
东软集团股份有限公司
2013.01 - 至今(11年8个月)
技术总监
东软集团股份有限公司
2012.01 - 2013.01(1年)
项目经理
东软集团股份有限公司
2010.01 - 2012.01(2年)
教务总监
沈阳某教育培训学校
2007.01 - 2010.01(3年)
软件工程师、项目经理
沈阳恩梯西计算机工程有限公司
2002.01 - 2007.01(5年)
教师
沈阳市有色金属加工厂子弟中学
1995.01 - 2002.01(7年)
展开更多
工作经历
职业标签
高级软件项目经理
东软集团
2015.10 - 至今(8年11个月)
车联网业务线负责人/产品经理
东软集团股份有限公司
2013.01 - 至今(11年8个月)
技术总监
东软集团股份有限公司
2012.01 - 2013.01(1年)
项目经理
东软集团股份有限公司
2010.01 - 2012.01(2年)
教务总监
沈阳某教育培训学校
2007.01 - 2010.01(3年)
软件工程师、项目经理
沈阳恩梯西计算机工程有限公司
2002.01 - 2007.01(5年)
教师
沈阳市有色金属加工厂子弟中学
1995.01 - 2002.01(7年)
暂无内容
展开更多
冯先生
沈阳二手车交易市场 · 在职员工
影响力7 访客49
辽宁沈阳
个人简介:房产建筑业CEO/创始人/企业高管,任职沈阳二手车交易市场在职员工职位,常驻辽宁;近期有49位访问者,在脉脉形成影响力7;在2016-11至今,任沈阳二手车交易市场公司在职员工职位;在2006-5至2016-10,任沈阳力天投资置业有限公司公司在职员工职位;在1998-3至2006-5,任沈阳时尚商业有限公司公司副总经理职位;在1984-9至1998-3,任沈阳有色金属加工厂公司处长职位。
个人简介
房产建筑业CEO/创始人/企业高管,任职沈阳二手车交易市场在职员工职位,常驻辽宁;近期有49位访问者,在脉脉形成影响力7;在2016-11至今,任沈阳二手车交易市场公司在职员工职位;在2006-5至2016-10,任沈阳力天投资置业有限公司公司在职员工职位;在1998-3至2006-5,任沈阳时尚商业有限公司公司副总经理职位;在1984-9至1998-3,任沈阳有色金属加工厂公司处长职位。
职业标签
工作经历
在职员工
沈阳二手车交易市场
2016.11 - 至今(7年10个月)
在职员工
沈阳力天投资置业有限公司
2006.05 - 2016.10(10年5个月)
副总经理
沈阳时尚商业有限公司
1998.03 - 2006.05(8年2个月)
处长
沈阳有色金属加工厂
1984.09 - 1998.03(13年6个月)
展开更多
工作经历
职业标签
在职员工
沈阳二手车交易市场
2016.11 - 至今(7年10个月)
在职员工
沈阳力天投资置业有限公司
2006.05 - 2016.10(10年5个月)
副总经理
沈阳时尚商业有限公司
1998.03 - 2006.05(8年2个月)
处长
沈阳有色金属加工厂
1984.09 - 1998.03(13年6个月)
暂无内容
展开更多
杨女士
沈阳市鑫丰有色金属加工厂 · 销售经理
影响力13 访客171
辽宁沈阳
个人简介:金属加工业销售,任职沈阳市鑫丰有色金属加工厂销售经理职位,常驻辽宁;近期有171位访问者,在脉脉形成影响力13;在1996-4至今,任沈阳市鑫丰有色金属加工厂公司销售经理职位。
个人简介
金属加工业销售,任职沈阳市鑫丰有色金属加工厂销售经理职位,常驻辽宁;近期有171位访问者,在脉脉形成影响力13;在1996-4至今,任沈阳市鑫丰有色金属加工厂公司销售经理职位。
职业标签
工作经历
销售经理
沈阳市鑫丰有色金属加工厂
1996.04 - 至今(28年5个月)
销售行为管控
产品销售
售前管理
销售渠道管理
售后技术支持
销售
业务流程管理
冶金行业
售前咨询
团队精神
售前技术支持
适应能力
解决方案销售
沟通协调能力
销售策略制定
执行力
售前解决方案
团队管理
售后
售后管理
责任心
售前
制造业
合同回款管理
金属加工业
市场/进销存分析
抗压能力
工作经历
职业标签
销售经理
沈阳市鑫丰有色金属加工厂
1996.04 - 至今(28年5个月)
销售行为管控
产品销售
售前管理
销售渠道管理
售后技术支持
销售
业务流程管理
冶金行业
售前咨询
团队精神
售前技术支持
适应能力
解决方案销售
沟通协调能力
销售策略制定
执行力
售前解决方案
团队管理
售后
售后管理
责任心
售前
制造业
合同回款管理
金属加工业
市场/进销存分析
抗压能力
暂无内容
展开更多
刘先生
沈阳同合机电工程有限公司 · 技术人员
影响力24 访客180
辽宁沈阳
个人简介:沈阳同和机电安装有限公司电气安装
个人简介
沈阳同和机电安装有限公司电气安装
职业标签
电气工程
工作经历
技术人员
沈阳同合机电工程有限公司
2018.04 - 至今(6年5个月)
调试工作
电气安装
技工
电力建设/电气安装
电工
热工技师
原沈阳有色金属加工厂热电分厂
1979.03 - 2018.01(38年10个月)
热工班长
沈阳有色金属加工厂热电分厂
1987.01 - 2008.01(21年)
热工班长
沈阳有色金属加工厂热电分厂
1987.03 - 1996.11(9年8个月)
展开更多
工作经历
职业标签
技术人员
沈阳同合机电工程有限公司
2018.04 - 至今(6年5个月)
调试工作
电气安装
技工
电力建设/电气安装
电工
热工技师
原沈阳有色金属加工厂热电分厂
1979.03 - 2018.01(38年10个月)
热工班长
沈阳有色金属加工厂热电分厂
1987.01 - 2008.01(21年)
热工班长
沈阳有色金属加工厂热电分厂
1987.03 - 1996.11(9年8个月)
电气工程
展开更多