登录 / 注册
秦岭山现代农业有限公司人脉圈
2
员工在脉脉
更新:2024-09-22
申先生
秦岭山现代农业有限公司 · 销售
影响力11 访客22
陕西西安
个人简介:农林牧渔销售,任职秦岭山现代农业有限公司销售职位,常驻陕西;近期有22位访问者,在脉脉形成影响力11;在2017-6至今,任秦岭山现代农业有限公司公司销售职位;在2017-3至2017-6,任秦岭山公司销售职位。
个人简介
农林牧渔销售,任职秦岭山现代农业有限公司销售职位,常驻陕西;近期有22位访问者,在脉脉形成影响力11;在2017-6至今,任秦岭山现代农业有限公司公司销售职位;在2017-3至2017-6,任秦岭山公司销售职位。
职业标签
工作经历
销售
秦岭山现代农业有限公司
2017.06 - 至今(7年3个月)
销售
秦岭山
2017.03 - 2017.06(3个月)
展开更多
工作经历
职业标签
销售
秦岭山现代农业有限公司
2017.06 - 至今(7年3个月)
销售
秦岭山
2017.03 - 2017.06(3个月)
暂无内容
展开更多
白女士
秦岭山现代农业有限公司 · 质检员
影响力6 访客9
陕西西安
个人简介:花卉园艺种植业园艺/花艺,任职秦岭山现代农业有限公司质检员职位,常驻陕西;近期有9位访问者,在脉脉形成影响力6;在2017-10至今,任秦岭山现代农业有限公司公司质检员职位。
个人简介
花卉园艺种植业园艺/花艺,任职秦岭山现代农业有限公司质检员职位,常驻陕西;近期有9位访问者,在脉脉形成影响力6;在2017-10至今,任秦岭山现代农业有限公司公司质检员职位。
职业标签
工作经历
质检员
秦岭山现代农业有限公司
2017.10 - 至今(6年11个月)
工作经历
职业标签
质检员
秦岭山现代农业有限公司
2017.10 - 至今(6年11个月)
暂无内容
展开更多
--- 还发现以下人脉信息 ---
冯先生
张掖市三北种业有限公司 · 销售主管
影响力75 访客350
河北承德
个人简介:我于2012年9月入学,在河北外国语职业学校就读。学习商务英语专业,在校期间担任班长,团委学习部部长职务。 于2014年9月7日入伍,在武警四川省总队,成都市支队,第七大队,大邑县中队服役,在此期间担任过战士,文书等职务,获得爱警习武好战士,优秀士兵等荣誉!于2816年9月退伍! 2016年11月至今在三北种业参加工作,2016年11月1日-2017年9月4日在销售办公司担任销售内勤工作! 2017年9月5日至今担任销售业务员职务,负责山西北部市场! 我的选择是没走跑不好的市场,就有工作不到位的人!
个人简介
我于2012年9月入学,在河北外国语职业学校就读。学习商务英语专业,在校期间担任班长,团委学习部部长职务。 于2014年9月7日入伍,在武警四川省总队,成都市支队,第七大队,大邑县中队服役,在此期间担任过战士,文书等职务,获得爱警习武好战士,优秀士兵等荣誉!于2816年9月退伍! 2016年11月至今在三北种业参加工作,2016年11月1日-2017年9月4日在销售办公司担任销售内勤工作! 2017年9月5日至今担任销售业务员职务,负责山西北部市场! 我的选择是没走跑不好的市场,就有工作不到位的人!
职业标签
市场品牌
商务合作
工作经历
销售主管
张掖市三北种业有限公司
2022.04 - 至今(2年5个月)
会销
面销
网销
大区经理
中化现代农业(陕西)有限公司
2021.03 - 2022.04(1年1个月)
团队管理
客户管理
销售管理
销售业务员
三北种业有限公司
2016.11 - 2021.03(4年4个月)
展开更多
工作经历
职业标签
销售主管
张掖市三北种业有限公司
2022.04 - 至今(2年5个月)
会销
面销
网销
大区经理
中化现代农业(陕西)有限公司
2021.03 - 2022.04(1年1个月)
团队管理
客户管理
销售管理
销售业务员
三北种业有限公司
2016.11 - 2021.03(4年4个月)
市场品牌
商务合作
展开更多
成先生
思元机电工程有限公司 · 董事副总经理原资深筹建酒店的工程负责人
影响力37 访客260
广东东莞
个人简介:本人工作认真负责、上进心强、为人正直务实、忠诚可靠、能吃苦耐劳、有多项技术和管理大型项目的能力,有各种团队资源。能高效处理事情,干实事。坚持“用心做好每一件事,勤勤恳恳做事,踏踏实实做人。”
个人简介
本人工作认真负责、上进心强、为人正直务实、忠诚可靠、能吃苦耐劳、有多项技术和管理大型项目的能力,有各种团队资源。能高效处理事情,干实事。坚持“用心做好每一件事,勤勤恳恳做事,踏踏实实做人。”
职业标签
工作经历
董事副总经理原资深筹建酒店的工程负责人
思元机电工程有限公司
2018.02 - 至今(6年7个月)
团队建设
目标管理
运营管理
集团副总经理兼两个酒店筹建业主代表
广西东兴辉达集团
2015.07 - 2016.04(9个月)
工程副总经理
温德姆酒店管理公司第三方豪亿酒店管理公司
2014.03 - 2015.07(1年4个月)
业主代表
湖北众晶文化公司及众晶太极湖国际酒店
2012.05 - 2013.05(1年)
工程副总经理
温德姆酒店管理公司第三方豪亿酒店管理公司
2011.06 - 2012.05(11个月)
项目总经理兼业主代表
聚龙国际酒店(河南)
2009.10 - 2011.06(1年8个月)
集团总工兼业主代表
鸿富国际酒店(广东东莞)
2006.04 - 2009.10(3年6个月)
业主代表兼工程部经理
先毫房地产及先豪国际酒店(江苏启东)
2005.09 - 2006.04(7个月)
业主代表兼工程部经理
东城国际酒店(广东东莞)
2003.08 - 2005.09(2年1个月)
甲方代表兼工程部经理
宏信假日酒店(广东东莞)
2002.01 - 2003.07(1年6个月)
电工到工程部主任
三阳酒店(广东惠州)
1999.10 - 2002.01(2年3个月)
展开更多
工作经历
职业标签
董事副总经理原资深筹建酒店的工程负责人
思元机电工程有限公司
2018.02 - 至今(6年7个月)
团队建设
目标管理
运营管理
集团副总经理兼两个酒店筹建业主代表
广西东兴辉达集团
2015.07 - 2016.04(9个月)
工程副总经理
温德姆酒店管理公司第三方豪亿酒店管理公司
2014.03 - 2015.07(1年4个月)
业主代表
湖北众晶文化公司及众晶太极湖国际酒店
2012.05 - 2013.05(1年)
工程副总经理
温德姆酒店管理公司第三方豪亿酒店管理公司
2011.06 - 2012.05(11个月)
项目总经理兼业主代表
聚龙国际酒店(河南)
2009.10 - 2011.06(1年8个月)
集团总工兼业主代表
鸿富国际酒店(广东东莞)
2006.04 - 2009.10(3年6个月)
业主代表兼工程部经理
先毫房地产及先豪国际酒店(江苏启东)
2005.09 - 2006.04(7个月)
业主代表兼工程部经理
东城国际酒店(广东东莞)
2003.08 - 2005.09(2年1个月)
甲方代表兼工程部经理
宏信假日酒店(广东东莞)
2002.01 - 2003.07(1年6个月)
电工到工程部主任
三阳酒店(广东惠州)
1999.10 - 2002.01(2年3个月)
暂无内容
展开更多
郭先生
塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司) · 品牌策略设计中心总监
影响力54 访客345
陕西西安
个人简介:文化传媒业宣发/营销推广/公关,任职塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司)品牌策略设计中心总监职位,常驻陕西;近期有345位访问者,在脉脉形成影响力54;在2015-1至今,任灵狐(中国)品牌设计策划机构公司联合创始人 创意总监职位;在2014-1至今,任塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司)公司创意总监/设计总监职位;在2013-1至2014-1,任尚美佳(中国)全力行地产公司设计总监职位;在2008-1至2013-1,任西安鼎丰地产策略运营机构公司创意总监 项目总监 设计总监 操盘手职位。
个人简介
文化传媒业宣发/营销推广/公关,任职塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司)品牌策略设计中心总监职位,常驻陕西;近期有345位访问者,在脉脉形成影响力54;在2015-1至今,任灵狐(中国)品牌设计策划机构公司联合创始人 创意总监职位;在2014-1至今,任塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司)公司创意总监/设计总监职位;在2013-1至2014-1,任尚美佳(中国)全力行地产公司设计总监职位;在2008-1至2013-1,任西安鼎丰地产策略运营机构公司创意总监 项目总监 设计总监 操盘手职位。
职业标签
品牌创意服务
创业
品牌策划
平面设计
市场品牌
创意设计
word使用
插画
部门管理
谈判能力
ppt制作
广告
组织管理
思维导图
集团公司经营
艺术
设计
视觉设计
协调沟通能力
薪资福利管理
员工管理
摄影
团队建设
工作经历
联合创始人 创意总监
灵狐(中国)品牌设计策划机构
2015.01 - 至今(9年8个月)
创意总监/设计总监
塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司)
2014.01 - 至今(10年8个月)
设计总监
尚美佳(中国)全力行地产
2013.01 - 2014.01(1年)
创意总监 项目总监 设计总监 操盘手
西安鼎丰地产策略运营机构
2008.01 - 2013.01(5年)
展开更多
工作经历
职业标签
联合创始人 创意总监
灵狐(中国)品牌设计策划机构
2015.01 - 至今(9年8个月)
创意总监/设计总监
塞纳河企业集团(西安深视广告有限公司)
2014.01 - 至今(10年8个月)
设计总监
尚美佳(中国)全力行地产
2013.01 - 2014.01(1年)
创意总监 项目总监 设计总监 操盘手
西安鼎丰地产策略运营机构
2008.01 - 2013.01(5年)
品牌创意服务
创业
品牌策划
平面设计
市场品牌
创意设计
word使用
插画
部门管理
谈判能力
ppt制作
广告
组织管理
思维导图
集团公司经营
艺术
设计
视觉设计
协调沟通能力
薪资福利管理
员工管理
摄影
团队建设
展开更多
胡先生
杨凌秦岭山现代农业有限公司 · 专职司机
影响力11 访客37
陕西咸阳
个人简介:制造业司机/驾驶员,任职杨凌秦岭山现代农业有限公司专职司机职位,常驻陕西;近期有37位访问者,在脉脉形成影响力11;在2017-1至今,任杨凌秦岭山现代农业有限公司公司专职司机职位。
个人简介
制造业司机/驾驶员,任职杨凌秦岭山现代农业有限公司专职司机职位,常驻陕西;近期有37位访问者,在脉脉形成影响力11;在2017-1至今,任杨凌秦岭山现代农业有限公司公司专职司机职位。
职业标签
工作经历
专职司机
杨凌秦岭山现代农业有限公司
2017.01 - 至今(7年8个月)
工作经历
职业标签
专职司机
杨凌秦岭山现代农业有限公司
2017.01 - 至今(7年8个月)
暂无内容
展开更多
赵先生
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 · 农艺师
影响力20 访客73
陕西西安
个人简介:农业农业技术/农艺师,任职杨凌秦岭山现代农业股份有限公司农艺师职位,常驻陕西;近期有73位访问者,在脉脉形成影响力20;在2012-3至今,任杨凌秦岭山现代农业股份有限公司公司农艺师职位。
个人简介
农业农业技术/农艺师,任职杨凌秦岭山现代农业股份有限公司农艺师职位,常驻陕西;近期有73位访问者,在脉脉形成影响力20;在2012-3至今,任杨凌秦岭山现代农业股份有限公司公司农艺师职位。
职业标签
工作经历
农艺师
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
2012.03 - 至今(12年6个月)
工作经历
职业标签
农艺师
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
2012.03 - 至今(12年6个月)
暂无内容
展开更多
折先生
秦岭山现代农业股份有限公司 · 技术专家
影响力12 访客99
陕西咸阳
个人简介:农林牧渔其他,任职秦岭山现代农业股份有限公司技术专家职位,常驻陕西;近期有99位访问者,在脉脉形成影响力12;在2011-1至今,任秦岭山现代农业股份有限公司公司技术专家职位。
个人简介
农林牧渔其他,任职秦岭山现代农业股份有限公司技术专家职位,常驻陕西;近期有99位访问者,在脉脉形成影响力12;在2011-1至今,任秦岭山现代农业股份有限公司公司技术专家职位。
职业标签
饲养/养殖/繁育/栽培
农业环境保护技术
农业经营管理技术
病虫害防治
农业机械技术
农田水利/灌溉技术
IT研发
工作经历
技术专家
秦岭山现代农业股份有限公司
2011.01 - 至今(13年8个月)
工作经历
职业标签
技术专家
秦岭山现代农业股份有限公司
2011.01 - 至今(13年8个月)
饲养/养殖/繁育/栽培
农业环境保护技术
农业经营管理技术
病虫害防治
农业机械技术
农田水利/灌溉技术
IT研发
展开更多
李先生
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 · 副总经理
影响力25 访客129
陕西西安
个人简介:杨凌秦岭山现代农业股份有限公司副总经理 宁夏大学
个人简介
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司副总经理 宁夏大学
职业标签
工作经历
副总经理
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
2017.09 - 至今(7年)
园区总经理
陕西泰尔生态农林科技有限公司
2014.06 - 2017.08(3年2个月)
执行力
沟通协调能力
生产项目管理
责任心
花木基地主任,养护大队大队长
西安曲江文化园林公司
2011.01 - 2014.06(3年5个月)
展开更多
工作经历
职业标签
副总经理
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
2017.09 - 至今(7年)
园区总经理
陕西泰尔生态农林科技有限公司
2014.06 - 2017.08(3年2个月)
执行力
沟通协调能力
生产项目管理
责任心
花木基地主任,养护大队大队长
西安曲江文化园林公司
2011.01 - 2014.06(3年5个月)
暂无内容
展开更多
邓先生
四川华思建材有限公司 · 创始人&执行董事
影响力96 访客1208
四川内江
个人简介:能源电力行业研发/机械设计,任职四川华思建材有限公司创始人&执行董事职位,常驻四川;近期有1208位访问者,在脉脉形成影响力96;在2018-1至今,任四川华思建材有限公司公司创始人&执行董事职位;在2013-1至2018-1,任四川华思建材有限公司公司执行董事兼总经理职位。
个人简介
能源电力行业研发/机械设计,任职四川华思建材有限公司创始人&执行董事职位,常驻四川;近期有1208位访问者,在脉脉形成影响力96;在2018-1至今,任四川华思建材有限公司公司创始人&执行董事职位;在2013-1至2018-1,任四川华思建材有限公司公司执行董事兼总经理职位。
职业标签
土木/建筑
化工工程
化学分析
化学实验室研究
化工产品研发
化学技术应用
精细化工
化学制剂研发
化工
工作经历
创始人&执行董事
四川华思建材有限公司
2018.01 - 至今(6年8个月)
执行董事兼总经理
四川华思建材有限公司
2013.01 - 2018.01(5年)
展开更多
工作经历
职业标签
创始人&执行董事
四川华思建材有限公司
2018.01 - 至今(6年8个月)
执行董事兼总经理
四川华思建材有限公司
2013.01 - 2018.01(5年)
土木/建筑
化工工程
化学分析
化学实验室研究
化工产品研发
化学技术应用
精细化工
化学制剂研发
化工
展开更多