登录 / 注册
贵州省人民政府驻北京办事处人脉圈
更新:2024-09-23
--- 还发现以下人脉信息 ---
崔同学
济南市人民政府驻北京办事处(驻京津冀投资促进中心) · 副主任
影响力134 访客2423
北京西城区
个人简介:为驻京企事业单位与济南市各部门机构、区县、园区搭建高效对接交流渠道,促进发展共赢!促进招商引资和招才引智!
个人简介
为驻京企事业单位与济南市各部门机构、区县、园区搭建高效对接交流渠道,促进发展共赢!促进招商引资和招才引智!
职业标签
工作经历
副主任
济南市人民政府驻北京办事处(驻京津冀投资促进中心)
2023.03 - 至今(1年6个月)
业务流程管理
目标管理
行政管理
秘书处长
中国国际商会济南商会
2014.10 - 2023.02(8年4个月)
展开更多
工作经历
职业标签
副主任
济南市人民政府驻北京办事处(驻京津冀投资促进中心)
2023.03 - 至今(1年6个月)
业务流程管理
目标管理
行政管理
秘书处长
中国国际商会济南商会
2014.10 - 2023.02(8年4个月)
暂无内容
展开更多
叶女士
宿迁市沭阳县章集街道人民政府驻北京办事处 · 招商科员
影响力48 访客21
江苏宿迁
个人简介:脚踏实地,仰望星空。
个人简介
脚踏实地,仰望星空。
职业标签
工作经历
招商科员
宿迁市沭阳县章集街道人民政府驻北京办事处
2023.07 - 至今(1年2个月)
政府机关
演讲
写作
国内政策
工作经历
职业标签
招商科员
宿迁市沭阳县章集街道人民政府驻北京办事处
2023.07 - 至今(1年2个月)
政府机关
演讲
写作
国内政策
暂无内容
展开更多
万先生
重庆新万帮集团 · 运营部副总经理
影响力79 访客207
重庆渝北区
个人简介:物业公司物业管理,任职重庆新万帮集团运营部副总经理职位,常驻重庆;近期有207位访问者,在脉脉形成影响力79;在2018-7至今,任重庆新万帮集团公司运营部副总经理职位;在2017-7至2018-7,任北京杰臣物业公司项目负责人职位;在2015-5至2017-4,任重庆科力物业管理有限公司公司区域经理职位;在1997-11至2015-5,任北京重庆饭店公司采购经理职位。
个人简介
物业公司物业管理,任职重庆新万帮集团运营部副总经理职位,常驻重庆;近期有207位访问者,在脉脉形成影响力79;在2018-7至今,任重庆新万帮集团公司运营部副总经理职位;在2017-7至2018-7,任北京杰臣物业公司项目负责人职位;在2015-5至2017-4,任重庆科力物业管理有限公司公司区域经理职位;在1997-11至2015-5,任北京重庆饭店公司采购经理职位。
职业标签
工作经历
运营部副总经理
重庆新万帮集团
2018.07 - 至今(6年2个月)
团队精神
执行力
抗压能力
沟通协调能力
责任心
适应能力
项目成本管理
项目整合管理
项目质量管理
项目负责人
北京杰臣物业
2017.07 - 2018.07(1年)
区域经理
重庆科力物业管理有限公司
2015.05 - 2017.04(1年11个月)
采购经理
北京重庆饭店
1997.11 - 2015.05(17年6个月)
展开更多
工作经历
职业标签
运营部副总经理
重庆新万帮集团
2018.07 - 至今(6年2个月)
团队精神
执行力
抗压能力
沟通协调能力
责任心
适应能力
项目成本管理
项目整合管理
项目质量管理
项目负责人
北京杰臣物业
2017.07 - 2018.07(1年)
区域经理
重庆科力物业管理有限公司
2015.05 - 2017.04(1年11个月)
采购经理
北京重庆饭店
1997.11 - 2015.05(17年6个月)
暂无内容
展开更多
李先生
上海新东骅医院管理有限公司 · 董事
影响力1858 访客8441
上海金山区
个人简介:1983年8月毕业于华东师范大学历史系。任教上海电视大学金山分校。1992年12月进入政府部门工作。2017年8月以金山区合作交流办公室调研员身份退休。
个人简介
1983年8月毕业于华东师范大学历史系。任教上海电视大学金山分校。1992年12月进入政府部门工作。2017年8月以金山区合作交流办公室调研员身份退休。
职业标签
工作经历
董事
上海新东骅医院管理有限公司
2017.09 - 至今(7年)
团队精神
执行力
沟通协调能力
责任心
调研员
上海市金山区合作交流办公室
2013.08 - 2017.08(4年)
团队精神
执行力
沟通协调能力
谈判能力
责任心
适应能力
调研员
金山区政府合作交流办公室
1992.12 - 2017.08(24年8个月)
团队建设
政府机构
沟通协调能力
目标管理
英语
责任心
领导干部
展开更多
工作经历
职业标签
董事
上海新东骅医院管理有限公司
2017.09 - 至今(7年)
团队精神
执行力
沟通协调能力
责任心
调研员
上海市金山区合作交流办公室
2013.08 - 2017.08(4年)
团队精神
执行力
沟通协调能力
谈判能力
责任心
适应能力
调研员
金山区政府合作交流办公室
1992.12 - 2017.08(24年8个月)
团队建设
政府机构
沟通协调能力
目标管理
英语
责任心
领导干部
暂无内容
展开更多
孙先生
沈阳市人民政府驻北京办事处 · 副处长
影响力158 访客4936
北京朝阳区
个人简介:负责沈阳市在京津冀地区招商引资和京沈对口合作工作。
个人简介
负责沈阳市在京津冀地区招商引资和京沈对口合作工作。
职业标签
工作经历
副处长
沈阳市人民政府驻北京办事处
2021.06 - 至今(3年3个月)
团队建设
目标管理
业务流程管理
四级调研员
沈阳市人民政府驻北京办事处
2019.10 - 2021.06(1年8个月)
主任科员
沈阳市人民政府驻北京办事处经济协作处
2013.06 - 2019.09(6年3个月)
2004.10 - 2013.03(8年5个月)
展开更多
工作经历
职业标签
副处长
沈阳市人民政府驻北京办事处
2021.06 - 至今(3年3个月)
团队建设
目标管理
业务流程管理
四级调研员
沈阳市人民政府驻北京办事处
2019.10 - 2021.06(1年8个月)
主任科员
沈阳市人民政府驻北京办事处经济协作处
2013.06 - 2019.09(6年3个月)
2004.10 - 2013.03(8年5个月)
暂无内容
展开更多
黄先生
红星美凯龙控股集团有限公司 · 区域发展总经理
影响力63 访客207
四川成都
个人简介:成都理工大学
个人简介
成都理工大学
职业标签
工作经历
区域发展总经理
红星美凯龙控股集团有限公司
2021.08 - 至今(3年1个月)
Word
激励管理
绩效管理
Excel
PhotoShop
OA系统
团队建设
PowerPoint
GTD工具
目标管理
KPI考核
行政人事经理
红星美凯龙西昌公司
2015.03 - 2017.03(2年)
综合部部长
成都中金明泰集团
2012.05 - 2015.02(2年9个月)
办公室
凉山州人民政府驻北京办事处
2009.10 - 2012.03(2年5个月)
展开更多
工作经历
职业标签
区域发展总经理
红星美凯龙控股集团有限公司
2021.08 - 至今(3年1个月)
Word
激励管理
绩效管理
Excel
PhotoShop
OA系统
团队建设
PowerPoint
GTD工具
目标管理
KPI考核
行政人事经理
红星美凯龙西昌公司
2015.03 - 2017.03(2年)
综合部部长
成都中金明泰集团
2012.05 - 2015.02(2年9个月)
办公室
凉山州人民政府驻北京办事处
2009.10 - 2012.03(2年5个月)
暂无内容
展开更多
曾先生
成都食烩餐饮管理有限公司 · 培训部主管
影响力36 访客78
四川成都
个人简介:餐饮业餐饮门店管理/运营,任职成都食烩餐饮管理有限公司培训部主管职位,常驻四川;近期有78位访问者,在脉脉形成影响力36;在2019-6至今,任成都食烩餐饮管理有限公司公司培训部主管职位;在2018-9至今,任自由职业者公司一级合伙人职位;在2013-1至2018-9,任成都市饮食公司公司一线员工职位;在2006-3至2012-11,任四川省九寨沟千鹤大酒店(四星级涉外)公司行政总厨助理,厨师长,凉菜主管职位;在2004-7至2005-5,任四川省驻北京办事处公司正式员工职位。
个人简介
餐饮业餐饮门店管理/运营,任职成都食烩餐饮管理有限公司培训部主管职位,常驻四川;近期有78位访问者,在脉脉形成影响力36;在2019-6至今,任成都食烩餐饮管理有限公司公司培训部主管职位;在2018-9至今,任自由职业者公司一级合伙人职位;在2013-1至2018-9,任成都市饮食公司公司一线员工职位;在2006-3至2012-11,任四川省九寨沟千鹤大酒店(四星级涉外)公司行政总厨助理,厨师长,凉菜主管职位;在2004-7至2005-5,任四川省驻北京办事处公司正式员工职位。
职业标签
管理培训
战略管理
时间管理
部门管理
创业
员工培训
培训/开发
厨师
决策能力
协调沟通能力
员工管理
工作经历
培训部主管
成都食烩餐饮管理有限公司
2019.06 - 至今(5年3个月)
一级合伙人
自由职业者
2018.09 - 至今(6年)
一线员工
成都市饮食公司
2013.01 - 2018.09(5年8个月)
行政总厨助理,厨师长,凉菜主管
四川省九寨沟千鹤大酒店(四星级涉外)
2006.03 - 2012.11(6年8个月)
正式员工
四川省驻北京办事处
2004.07 - 2005.05(10个月)
展开更多
工作经历
职业标签
培训部主管
成都食烩餐饮管理有限公司
2019.06 - 至今(5年3个月)
一级合伙人
自由职业者
2018.09 - 至今(6年)
一线员工
成都市饮食公司
2013.01 - 2018.09(5年8个月)
行政总厨助理,厨师长,凉菜主管
四川省九寨沟千鹤大酒店(四星级涉外)
2006.03 - 2012.11(6年8个月)
正式员工
四川省驻北京办事处
2004.07 - 2005.05(10个月)
管理培训
战略管理
时间管理
部门管理
创业
员工培训
培训/开发
厨师
决策能力
协调沟通能力
员工管理
展开更多
连女士
北京 · 新媒体运营
影响力217 访客2454
北京海淀区
个人简介:IT互联网运营,任职北京新媒体运营职位,常驻北京;近期有2454位访问者,在脉脉形成影响力217;在2015-1至今,任北京辽宁商会(公益团体组织)公司会员职位;在2016-6至2017-2,任省心办公司新媒体运营职位;在2015-6至2016-6,任北京京东世纪贸易有限公司公司营销策划 职位;在2013-2至2015-6,任活动行公司产品运营职位。
个人简介
IT互联网运营,任职北京新媒体运营职位,常驻北京;近期有2454位访问者,在脉脉形成影响力217;在2015-1至今,任北京辽宁商会(公益团体组织)公司会员职位;在2016-6至2017-2,任省心办公司新媒体运营职位;在2015-6至2016-6,任北京京东世纪贸易有限公司公司营销策划 职位;在2013-2至2015-6,任活动行公司产品运营职位。
职业标签
工作经历
会员
北京辽宁商会(公益团体组织)
2015.01 - 至今(9年8个月)
新媒体运营
省心办
2016.06 - 2017.02(8个月)
营销策划
北京京东世纪贸易有限公司
2015.06 - 2016.06(1年)
产品运营
活动行
2013.02 - 2015.06(2年4个月)
展开更多
工作经历
职业标签
会员
北京辽宁商会(公益团体组织)
2015.01 - 至今(9年8个月)
新媒体运营
省心办
2016.06 - 2017.02(8个月)
营销策划
北京京东世纪贸易有限公司
2015.06 - 2016.06(1年)
产品运营
活动行
2013.02 - 2015.06(2年4个月)
暂无内容
展开更多
韦先生
广东亿泰经贸有限公司 · 总经理助理、总经办主任
影响力43 访客111
广东广州
个人简介:进出口贸易项目管理,任职广东亿泰经贸有限公司总经理助理、总经办主任职位,常驻广东;近期有111位访问者,在脉脉形成影响力43;在2018-10至今,任广东亿泰经贸有限公司公司总经理助理、总经办主任职位;在2015-5至2018-3,任黔南博竣商贸有限公司公司法定代表人职位;在2013-8至2015-5,任贵州省独山县经济开发区管委会公司党政办公室副主任、党委委员、宣传委员职位;在2011-8至2013-8,任贵州省独山县麻尾工业园区管委会公司党委委员、副镇长、管委会党政办主任职位;在2007-7至2011-8,任中共贵州省独山县委宣传部公司宣传通讯办公室主任职位;在2004-5至2007-7,任中共贵州省独山县委宣传部公司科员职位;在2002-6至2004-5,任贵州省独山县下司镇人民政府公司团委副书记职位;在2000-11至2002-6,任贵州省独山县下司镇人民政府公司办事员职位。
个人简介
进出口贸易项目管理,任职广东亿泰经贸有限公司总经理助理、总经办主任职位,常驻广东;近期有111位访问者,在脉脉形成影响力43;在2018-10至今,任广东亿泰经贸有限公司公司总经理助理、总经办主任职位;在2015-5至2018-3,任黔南博竣商贸有限公司公司法定代表人职位;在2013-8至2015-5,任贵州省独山县经济开发区管委会公司党政办公室副主任、党委委员、宣传委员职位;在2011-8至2013-8,任贵州省独山县麻尾工业园区管委会公司党委委员、副镇长、管委会党政办主任职位;在2007-7至2011-8,任中共贵州省独山县委宣传部公司宣传通讯办公室主任职位;在2004-5至2007-7,任中共贵州省独山县委宣传部公司科员职位;在2002-6至2004-5,任贵州省独山县下司镇人民政府公司团委副书记职位;在2000-11至2002-6,任贵州省独山县下司镇人民政府公司办事员职位。
职业标签
工作经历
总经理助理、总经办主任
广东亿泰经贸有限公司
2018.10 - 至今(5年11个月)
法定代表人
黔南博竣商贸有限公司
2015.05 - 2018.03(2年10个月)
团队管理
团队精神
执行力
沟通协调能力
责任心
党政办公室副主任、党委委员、宣传委员
贵州省独山县经济开发区管委会
2013.08 - 2015.05(1年9个月)
党委委员、副镇长、管委会党政办主任
贵州省独山县麻尾工业园区管委会
2011.08 - 2013.08(2年)
宣传通讯办公室主任
中共贵州省独山县委宣传部
2007.07 - 2011.08(4年1个月)
科员
中共贵州省独山县委宣传部
2004.05 - 2007.07(3年2个月)
团委副书记
贵州省独山县下司镇人民政府
2002.06 - 2004.05(1年11个月)
办事员
贵州省独山县下司镇人民政府
2000.11 - 2002.06(1年7个月)
展开更多
工作经历
职业标签
总经理助理、总经办主任
广东亿泰经贸有限公司
2018.10 - 至今(5年11个月)
法定代表人
黔南博竣商贸有限公司
2015.05 - 2018.03(2年10个月)
团队管理
团队精神
执行力
沟通协调能力
责任心
党政办公室副主任、党委委员、宣传委员
贵州省独山县经济开发区管委会
2013.08 - 2015.05(1年9个月)
党委委员、副镇长、管委会党政办主任
贵州省独山县麻尾工业园区管委会
2011.08 - 2013.08(2年)
宣传通讯办公室主任
中共贵州省独山县委宣传部
2007.07 - 2011.08(4年1个月)
科员
中共贵州省独山县委宣传部
2004.05 - 2007.07(3年2个月)
团委副书记
贵州省独山县下司镇人民政府
2002.06 - 2004.05(1年11个月)
办事员
贵州省独山县下司镇人民政府
2000.11 - 2002.06(1年7个月)
暂无内容
展开更多
王先生
北京颖美生物科技有限公司 · 总经理
影响力14 访客35
北京丰台区
个人简介:境由心造,心在哪里,收获就在哪里!
个人简介
境由心造,心在哪里,收获就在哪里!
职业标签
工作经历
总经理
北京颖美生物科技有限公司
2015.05 - 至今(9年4个月)
行政接待
贵州省人民政府驻北京办事处
2012.02 - 2015.02(3年)
展开更多
工作经历
职业标签
总经理
北京颖美生物科技有限公司
2015.05 - 至今(9年4个月)
行政接待
贵州省人民政府驻北京办事处
2012.02 - 2015.02(3年)
暂无内容
展开更多